stellv. Vorsitzende/r |
Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung (beendet) | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 10.07.2014 | 19.06.2019 | von 10.07.2014 bis 19.06.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 10.07.2014 | 07.07.2016 | von 10.07.2014 bis 07.07.2016 |
Mitglieder |
Bürgerschaft | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 26.06.2014 | 19.06.2019 | von 26.06.2014 bis 19.06.2019 |
Vertreter |
Hauptausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2014 | 19.06.2019 | von 27.06.2014 bis 19.06.2019 |
Stadtkleingartenausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.07.2014 | 19.06.2019 | von 10.07.2014 bis 19.06.2019 |
Ausschuss für Finanzen und Vergabe | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.07.2016 | 19.06.2019 | von 08.07.2016 bis 19.06.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.07.2016 | 19.06.2019 | von 08.07.2016 bis 19.06.2019 |
Betriebsausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.04.2018 | 19.06.2019 | von 19.04.2018 bis 19.06.2019 |