Mitglieder |
Ausschuss für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung (beendet) | Fraktion SPD | Fraktion SPD Mitglied | Mitglied | 11.06.2015 | 21.10.2015 | von 11.06.2015 bis 21.10.2015 |
Bürgerschaft | Fraktion SPD | Fraktion SPD Mitglied | Mitglied | | 21.10.2015 | bis 21.10.2015 |
Hauptausschuss | Fraktion SPD | Fraktion SPD Mitglied | Mitglied | 27.06.2014 | 11.06.2015 | von 27.06.2014 bis 11.06.2015 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion SPD | Fraktion SPD Mitglied | Mitglied | 10.07.2014 | 21.10.2015 | von 10.07.2014 bis 21.10.2015 |
Vertreter |
Hauptausschuss | Fraktion SPD | Fraktion SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.06.2015 | 21.10.2015 | von 11.06.2015 bis 21.10.2015 |