Mitglieder |
Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 11.07.2024 | | von 11.07.2024 |
Vertreter |
Ausschuss für Finanzen und Vergabe | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Ausschuss für Finanzen und Vergabe | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Mitglieder |
Ausschuss für Gesellschafteraufgaben | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 11.07.2024 | | von 11.07.2024 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben beendet | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 20.06.2019 | 14.08.2020 | von 20.06.2019 bis 14.08.2020 |
Vertreter |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben beendet | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.12.2022 | 11.06.2024 | von 15.12.2022 bis 11.06.2024 |
Mitglieder |
Betriebsausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Betriebsausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Betriebsausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 11.07.2024 | | von 11.07.2024 |
Bürgerschaft | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 20.06.2019 | | von 20.06.2019 |
Vertreter |
Hauptausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Hauptausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.08.2022 | 04.09.2023 | von 25.08.2022 bis 04.09.2023 |
Mitglieder |
Hauptausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 14.09.2023 | 11.06.2024 | von 14.09.2023 bis 11.06.2024 |
Hauptausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 11.07.2024 | | von 11.07.2024 |