stellv. Vorsitzende/r |
Präsidium der Bürgerschaft | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 11.04.2013 | 25.06.2014 | von 11.04.2013 bis 25.06.2014 |
Präsidium der Bürgerschaft | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 26.06.2014 | 19.06.2019 | von 26.06.2014 bis 19.06.2019 |
zeitweiliger Ausschuss Stadtmarke (beendet) | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 21.06.2018 | 19.06.2019 | von 21.06.2018 bis 19.06.2019 |
Präsidium der Bürgerschaft | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 20.06.2019 | | von 20.06.2019 |
Ausschuss für Kultur | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 15.12.2022 | 11.06.2024 | von 15.12.2022 bis 11.06.2024 |
Ausschuss für Sport | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 11.07.2024 | | von 11.07.2024 |
Mitglieder |
Bürgerschaft | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | | | |
Ausschuss für Familie, Sicherheit und Gleichstellung (beendet) | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 03.04.2013 | 25.06.2014 | von 03.04.2013 bis 25.06.2014 |
Stadtkleingartenausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 10.07.2014 | 19.06.2019 | von 10.07.2014 bis 19.06.2019 |
Ausschuss für Familie, Sicherheit und Gleichstellung (beendet) | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 11.06.2015 | 19.06.2019 | von 11.06.2015 bis 19.06.2019 |
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Ausschuss für Sport | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Ausschuss für Sport | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 06.12.2022 | von 25.08.2022 bis 06.12.2022 |
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 11.07.2024 | | von 11.07.2024 |
Vertreter |
Hauptausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.07.2016 | 19.06.2019 | von 08.07.2016 bis 19.06.2019 |
Hauptausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Stadtkleingartenausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2019 | 24.08.2022 | von 20.06.2019 bis 24.08.2022 |
Ausschuss für Stadtmarketing beendet | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.06.2022 | 24.08.2022 | von 09.06.2022 bis 24.08.2022 |
Ausschuss für Stadtmarketing beendet | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Hauptausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Stadtkleingartenausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Ausschuss für Sport | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.12.2022 | 11.06.2024 | von 15.12.2022 bis 11.06.2024 |
Hauptausschuss | Fraktion DIE LINKE. | Fraktion DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.07.2024 | | von 11.07.2024 |