Vertreter |
Ausschuss für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport (beendet) | Fraktion SPD | Fraktion SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.07.2014 | 07.07.2016 | von 10.07.2014 bis 07.07.2016 |
Mitglieder |
Ausschuss für Finanzen und Vergabe | Fraktion SPD | Fraktion SPD Mitglied | Mitglied | 10.07.2014 | 07.07.2016 | von 10.07.2014 bis 07.07.2016 |
Bürgerschaft | Fraktion SPD | Fraktion SPD Mitglied | Mitglied | 26.06.2014 | 02.09.2016 | von 26.06.2014 bis 02.09.2016 |
Vertreter |
Hauptausschuss | Fraktion SPD | Fraktion SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.06.2014 | 07.07.2016 | von 27.06.2014 bis 07.07.2016 |