Mitglieder |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben beendet | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | | 15.12.2021 | bis 15.12.2021 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben beendet | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 08.06.2024 | von 25.08.2022 bis 08.06.2024 |
Vertreter |
Betriebsausschuss | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.05.2023 | 08.06.2024 | von 05.05.2023 bis 08.06.2024 |
Mitglieder |
Bürgerschaft | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | | 08.06.2024 | bis 08.06.2024 |
Vertreter |
Stadtkleingartenausschuss | Fraktion AfD | Fraktion AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.08.2019 | 26.01.2022 | von 29.08.2019 bis 26.01.2022 |