stellv. Vorsitzende/r |
Ausschuss für Sport | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Ausschuss für Sport | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |
Mitglieder |
Ausschuss für Bildung, Hochschule und Digitalisierung | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 14.09.2023 | | von 14.09.2023 |
Bürgerschaft | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 04.09.2023 | von 25.08.2022 bis 04.09.2023 |
Vertreter |
Ausschuss für Bildung, Hochschule und Digitalisierung | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.01.2023 | 11.09.2023 | von 26.01.2023 bis 11.09.2023 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben beendet | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben beendet | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |
Hauptausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Hauptausschuss | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |
zeitweiliger Ausschuss Volkswerft beendet | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.04.2022 | 24.08.2022 | von 07.04.2022 bis 24.08.2022 |
zeitweiliger Ausschuss Volkswerft beendet | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |