Vertreter |
Ausschuss für Familie, Soziales und Gleichstellung | Fraktion SPD - skE | Fraktion SPD - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 20.10.2021 | bis 20.10.2021 |
Ausschuss für Stadtmarketing beendet | Fraktion SPD - skE | Fraktion SPD - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Mitglieder |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben beendet | Fraktion SPD - skE | Fraktion SPD - skE Mitglied | Mitglied | 07.11.2019 | 09.03.2022 | von 07.11.2019 bis 09.03.2022 |
Betriebsausschuss | Fraktion SPD - skE | Fraktion SPD - skE Mitglied | Mitglied | | 25.08.2022 | bis 25.08.2022 |
Vertreter |
zeitweiliger Ausschuss Stadtmarke (beendet) | Fraktion SPD - skE | Fraktion SPD - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.11.2019 | 19.08.2020 | von 07.11.2019 bis 19.08.2020 |