Mitglieder |
Ausschuss für Finanzen und Vergabe | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Mitglied | Mitglied | 10.07.2014 | 07.07.2016 | von 10.07.2014 bis 07.07.2016 |
Vertreter |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben beendet | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.07.2014 | 07.07.2016 | von 10.07.2014 bis 07.07.2016 |
Ausschuss für Finanzen und Vergabe | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.07.2016 | 21.02.2017 | von 08.07.2016 bis 21.02.2017 |
Betriebsausschuss | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.07.2016 | 21.02.2017 | von 08.07.2016 bis 21.02.2017 |