Mitglieder |
Betriebsausschuss | Fraktion Bürger für Stralsund - skE | Fraktion Bürger für Stralsund - skE Mitglied | Mitglied | 11.04.2013 | 25.06.2014 | von 11.04.2013 bis 25.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | Fraktion Bürger für Stralsund - skE | Fraktion Bürger für Stralsund - skE Mitglied | Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Vertreter |
Ausschuss für Finanzen und Vergabe | Fraktion Bürger für Stralsund - skE | Fraktion Bürger für Stralsund - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2019 | 10.04.2021 | von 20.06.2019 bis 10.04.2021 |
Ausschuss für Patientenangelegenheiten (beendet) | Fraktion Bürger für Stralsund - skE | Fraktion Bürger für Stralsund - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.03.2018 | 19.06.2019 | von 08.03.2018 bis 19.06.2019 |
Ausschuss für Stadtmarketing beendet | Fraktion Bürger für Stralsund - skE | Fraktion Bürger für Stralsund - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.08.2020 | 10.04.2021 | von 20.08.2020 bis 10.04.2021 |
Betriebsausschuss | Fraktion Bürger für Stralsund - skE | Fraktion Bürger für Stralsund - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.03.2018 | 19.06.2019 | von 08.03.2018 bis 19.06.2019 |
Betriebsausschuss | Fraktion Bürger für Stralsund - skE | Fraktion Bürger für Stralsund - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2019 | 10.04.2021 | von 20.06.2019 bis 10.04.2021 |
zeitweiliger Ausschuss Stadtmarke (beendet) | Fraktion Bürger für Stralsund - skE | Fraktion Bürger für Stralsund - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.06.2018 | 19.06.2019 | von 21.06.2018 bis 19.06.2019 |
zeitweiliger Ausschuss Stadtmarke (beendet) | Fraktion Bürger für Stralsund - skE | Fraktion Bürger für Stralsund - skE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.06.2019 | 19.08.2020 | von 20.06.2019 bis 19.08.2020 |