Vorsitzende/r |
Jens Köhler | Fraktion DIE LINKE. - skE | Fraktion DIE LINKE. - skE Vorsitz | Vorsitz | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Jens Köhler | Fraktion DIE LINKE. - skE | Fraktion DIE LINKE. - skE Vorsitz | Vorsitz | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |
stellv. Vorsitzende/r |
Daniel Ruddies | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Daniel Ruddies | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |
Kerstin Chill | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit Mitglied | Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Kerstin Chill | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |
Mitglieder |
Jacob Friedrich Bernhardt | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Mitglied | Mitglied | 05.03.2020 | 15.07.2020 | von 05.03.2020 bis 15.07.2020 |
Tobias Ewert | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |
Henrik Gotsch | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Henrik Gotsch | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |
Robert Gränert | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI Mitglied | Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Robert Gränert | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | | von 25.08.2022 |
Mario Gutknecht | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | 04.05.2023 | 08.06.2024 | von 04.05.2023 bis 08.06.2024 |
Ralf Klingschat | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Ralf Klingschat | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 04.09.2023 | von 25.08.2022 bis 04.09.2023 |
Jens Kühnel | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Jens Kühnel | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 03.05.2023 | von 25.08.2022 bis 03.05.2023 |
Hendrik Lastovka | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | | 30.06.2020 | bis 30.06.2020 |
Susanne Lewing | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Mitglied | Mitglied | 14.09.2023 | | von 14.09.2023 |
Tino Rietesel | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit - skE | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit - skE Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 21.09.2022 | von 25.08.2022 bis 21.09.2022 |
Bernd Röll | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE Mitglied | Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Thoralf Stender | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit - skE | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit - skE Mitglied | Mitglied | | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |
Thoralf Stender | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit - skE | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit - skE Mitglied | Mitglied | 22.09.2022 | | von 22.09.2022 |