Vorsitzende/r |
Susanne Lewing | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Vorsitz | Vorsitz | 14.09.2023 | 11.06.2024 | von 14.09.2023 bis 11.06.2024 |
Michael Liebeskind | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Vorsitz | Vorsitz | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Maximilian Schwarz | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Vorsitz | Vorsitz | 25.08.2022 | 31.07.2023 | von 25.08.2022 bis 31.07.2023 |
stellv. Vorsitzende/r |
Christa Labouvie | Fraktion DIE LINKE./SPD - skE | Fraktion DIE LINKE./SPD - skE Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Christa Labouvie | Fraktion DIE LINKE./SPD - skE | Fraktion DIE LINKE./SPD - skE Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Michael Philippen | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Michael Philippen | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Mitglieder |
Conrad Busse | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE Mitglied | Mitglied | 04.05.2023 | 11.06.2024 | von 04.05.2023 bis 11.06.2024 |
Sandra Graf | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Sandra Graf | Fraktion AfD | Fraktion AfD Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Thomas Haack | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Thomas Haack | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit | Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |
Anett Kindler | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 28.04.2023 | von 25.08.2022 bis 28.04.2023 |
Michael Liebeskind | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 31.10.2022 | von 25.08.2022 bis 31.10.2022 |
Bernd Röll | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Bernd Röll | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.01.2024 | von 25.08.2022 bis 11.01.2024 |
M.A. Yvonne Schiwik | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI - skE | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/DIE PARTEI - skE Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 13.01.2022 | von 20.08.2020 bis 13.01.2022 |
Maximilian Schwarz | Fraktion CDU/FDP | Fraktion CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Erik Schwiderski | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Mitglied | Mitglied | 15.12.2022 | 11.06.2024 | von 15.12.2022 bis 11.06.2024 |
Lothar Voges | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Piratenpartei/Die Partei - skE Mitglied | Mitglied | 01.02.2024 | 11.06.2024 | von 01.02.2024 bis 11.06.2024 |
Anne Zabel | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Mitglied | Mitglied | 20.08.2020 | 24.08.2022 | von 20.08.2020 bis 24.08.2022 |
Anne Zabel | Fraktion CDU/FDP - skE | Fraktion CDU/FDP - skE Mitglied | Mitglied | 25.08.2022 | 11.06.2024 | von 25.08.2022 bis 11.06.2024 |